Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL YORKTOWN CAMBERLEY
Rhif yr elusen: 1132852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philippa Ford | Cadeirydd | 08 February 2021 |
|
|
||||
Tony Edward Carter | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
SARAH JOANNE AYRE | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Nathan Sainsbury | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Roy Peter Ellis | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Emily-Grace Sainsbury | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Carole Simons | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Eloise Green | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
PATRICIA CATHERINE ELLIS | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Alisa Whiteland | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
HILARY TURNER | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
GLENN ANTHONY TURNER | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
DAVID PARKER | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
ALISON PARKER | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.