Hanes ariannol LANCASHIRE AMATEUR FOOTBALL LEAGUE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 500587
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 35 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2019 30/05/2020 30/05/2021 30/05/2022 30/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1 £9.71k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £2.78k £0 £0 £0 £250
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A