ymddiriedolwyr The Parish of Yate PCC
Rhif yr elusen: 1133980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN MALCOLM WALLACE | Cadeirydd | 28 April 2013 |
|
|||||
Michaela Mackenzie | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Helen Quayle | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Peter Gillespie | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Christine Ward | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Joyce bartholomew | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Henry John Shiles | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Shiles | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Diana Lorna Carter | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Christine Dolton | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Claire Hayward | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Mary Farrell | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Stephen Lord | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Rev Wanda Kay Morris | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Hywel Snook | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
June Powell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JOANNNE HODGE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
MARY PARKER | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
HEATHER MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
WULLY PERKS | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
John Cornforth | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.