Hanes ariannol HOLD IT DOWN LIMITED

Rhif yr elusen: 1135191
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £59.67k £85.64k £94.30k £74.08k £65.75k
Cyfanswm gwariant £69.03k £87.95k £94.96k £72.89k £63.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0