ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK'S, LITTLE COMMON
Rhif yr elusen: 1135040
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN JEREMY FRAIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandra Frohnsdorff | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Steve Whiting | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Thomas Mack | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Sharon Livings | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Doone Ellerton | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Sheila Johnson | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Arthur Gillman | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH ANDERSEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
||||
John Philpot | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
||||
TONY JAMES GENT ACIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE ROCHEFORT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL LYNNE GENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.