Hanes ariannol SIDDIQUIA EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1134001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.98k £29.01k £32.74k £45.06k £43.63k
Cyfanswm gwariant £34.01k £27.28k £37.24k £44.23k £48.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.51k N/A