ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LUTON ST ANNE WITH ST CHRISTOPHER
Rhif yr elusen: 1134772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Anne Denise Crosby | Cadeirydd | 04 September 2017 |
|
|
||||
Michael Whelan | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Susan Ann Whelan | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Olubukola Olowoye | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Verma Ionie Grey Denny | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Sandra Tuffnell | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Michelle Tracy Reeves | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Dianne Ellen Margaret Scott | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
Emma Reid | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
JASON JOHN REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL ANN MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN JEANETTE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.