ymddiriedolwyr INTERNATIONAL LYMPHOEDEMA FRAMEWORK
Rhif yr elusen: 1134989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR CHRISTINE JOY MOFFATT | Cadeirydd |
|
||||||
Suzanne Grace Murray | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Susan Jayne Gordon | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Ellen Collard | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Martina Sykorova | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Tonny Karlsmark | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Dr Melanie Jayne Thomas | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
David Howard Keast | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Professor Isabelle Marie Quere | Ymddiriedolwr | 15 December 2013 |
|
|
||||
NURSE SUSAN JENSEN NORREGAARD | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.