Hanes ariannol SOLDIER ON! ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1136567
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.73k £14.90k £14.00k £5.33k £4.46k
Cyfanswm gwariant £45.13k £4.39k £16.44k £5.10k £4.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A