Hanes ariannol OASIS CHURCH

Rhif yr elusen: 1136432
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £46.70k £45.74k £51.48k £37.35k £32.51k
Cyfanswm gwariant £50.45k £66.91k £50.89k £34.72k £27.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A