ymddiriedolwyr JM EXHIBITIONS
Rhif yr elusen: 1136546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Pickstone | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||||||
Nadia Moores | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||||||
Mark Power | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|||||||||
PROFESSOR lING MIN | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||||||
Juan Sebastian Cruz | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||||||
LORD JOHN GRANTCHESTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||
LEWIS HAROLD BIGGS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||||||
BARNABY MOORES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARTIN AINSCOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOANNA LOUISE VAZQUEZ | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.