Hanes ariannol LINCOLN ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1137366
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.74k | £813.63k | £797.76k | £609.41k | £1.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £803.88k | £843.35k | £1.18m | £285.98k | £18.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £231.19k | £216.54k | £298.04k | £415.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £407.65k | £379.80k | £429.89k | £438.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £144.91k | £177.68k | £140.62k | £47.09k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £204.99k | £242.08k | £208.74k | £10.56k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33 | £3 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £13.16k | £14.06k | £18.50k | £113.50k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £765.28k | £806.75k | £1.15m | £280.76k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.60k | £36.60k | £32.02k | £5.22k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.29k | £0 | £0 | £12.07k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.