ymddiriedolwyr HARTLEY ARTS GROUP
Rhif yr elusen: 1136586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Jane Lewis | Cadeirydd | 13 June 2023 |
|
|
||||
JOHN RANSON | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
William Peter Hansell | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Alison Margaret Heritage | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Alexander Lee | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Brian Drew | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|||||
KEVIN LAWRENCE GILLARD | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.