Hanes ariannol SIR ROBERT GEFFERY'S PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1136886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £164.66k £156.06k £208.73k £202.53k £240.20k
Cyfanswm gwariant £159.26k £161.78k £202.92k £217.56k £208.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £92.32k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A