Hanes ariannol HAUT CONSEIL DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR SECTION UK

Rhif yr elusen: 1137127
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/04/2012 12/04/2013 12/04/2014 12/04/2015 12/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £80 £0 £0 £0 £1.74k
Cyfanswm gwariant £47 £0 £0 £0 £1.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A