Hanes ariannol WISH - TAMESIDE

Rhif yr elusen: 1141266
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £242.02k £246.24k £919 £1.22k £114
Cyfanswm gwariant £227.76k £282.21k £4.51k £2.50k £157.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A