Ymddiriedolwyr REDLAND WIND BAND

Rhif yr elusen: 1138545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hilary Coleman Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Senft Ymddiriedolwr 06 September 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Lee Ymddiriedolwr 09 December 2023
Dim ar gofnod
Alison Jane Ellis Ymddiriedolwr 30 October 2023
Dim ar gofnod
Rosalind Threlfall Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Petra McKay Ymddiriedolwr 08 November 2021
Dim ar gofnod