Ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION GRIMSBY AND CLEETHORPES BRANCH
Rhif yr elusen: 501145

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham John Malster | Cadeirydd | 05 May 2014 |
|
|
||||
John Allen | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Michael Boon | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Malcolm Walker | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Margaret Hartley | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Neil Gammon | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Steve Flint | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
ANNE PROWSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.