Hanes ariannol ASK ST NICHOLAS LTD

Rhif yr elusen: 1138544
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2012 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016
Cyfanswm Incwm Gros £47.51k £33.03k £32.73k £32.92k £35.88k
Cyfanswm gwariant £68.84k £31.95k £31.49k £40.60k £37.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0