Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF HIGH FIRS PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1137633

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiller | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|
||||
Gemma Sayers | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Samantha Officer | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Jane Croxton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Emma Walford | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Lisa Ellis | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Joanne Almeida | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.