Hanes ariannol INTERNATIONAL DISASTER FUND

Rhif yr elusen: 1138533
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/08/2012 14/08/2013 14/08/2014 14/08/2015 14/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.50k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0