ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, WARLEY, ANGLICAN DIOCESE OF CHELMSFORD
Rhif yr elusen: 1138758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dawn Marie Butcher | Cadeirydd | 23 April 2024 |
|
|
||||
Elisabeth Jane Edwin | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Elaine Dora Le Rasle | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Richard Thomas Watts BA | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
David Fisher | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Dr Louise Kearns | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Olive Edna Law | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
Suzanne Jane Galliers | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
JOHN HEDLEY KETTLEWELL BA CPFA | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
MARK VINCENT CHARLES TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
BRENDON STUART HORROCKS | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
SYLVIA MAUREEN PARTRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.