Hanes ariannol HANFIA GHOUSIA MASJID

Rhif yr elusen: 1142200
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £341.95k £200.48k £239.59k £236.58k £194.86k
Cyfanswm gwariant £111.91k £93.88k £86.43k £99.62k £117.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.01k £1.48k N/A N/A N/A