Ymddiriedolwyr FRIENDS OF GATEWAY

Rhif yr elusen: 1138516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennie Nelson-Cofie Cadeirydd 09 November 2023
Dim ar gofnod
Claire Morton Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Iain Cuthbertson Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Taranjit Bains Ymddiriedolwr 28 September 2023
Dim ar gofnod
Sarah Bradstock Ymddiriedolwr 28 September 2023
Dim ar gofnod
Sarah Law Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod