Hanes ariannol ISLAND PLAY

Rhif yr elusen: 1140159
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £3.45k £693 £690 £150 £0
Cyfanswm gwariant £3.91k £2.22k £1.91k £89 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0