Hanes ariannol CPA STUDIOS

Rhif yr elusen: 1139730
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £721.36k £1.07m £1.11m £1.17m £1.12m
Cyfanswm gwariant £684.37k £1.05m £1.12m £1.22m £1.13m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £650 £508 £1.81k £587 £559
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £720.70k £1.06m £1.10m £1.16m £1.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8 £42 £75 £30 £16
Incwm - Arall £0 £0 £0 £10.36k £12.58k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £674.41k £1.03m £1.12m £1.21m £1.12m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £2.40k £2.55k
Gwariant - Llywodraethu £8.06k £9.29k £7.17k £11.93k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0