Hanes ariannol THE DONOVAN S WEBSTER TRAINING CENTRE

Rhif yr elusen: 1139424
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £11.72k £9.73k £17.00k £9.35k £7.33k
Cyfanswm gwariant £11.36k £9.63k £14.13k £9.28k £7.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A