Hanes ariannol HERTFORD & WARE STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1138911
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.33k | £14.78k | £2.60k | £2.37k | £5.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.61k | £10.69k | £9.62k | £8.71k | £5.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.