Hanes ariannol ENFIELD YOUTH ENGAGEMENT PANEL

Rhif yr elusen: 1139931
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £150.31k £175.97k £251.16k £277.71k £185.79k
Cyfanswm gwariant £150.31k £147.40k £251.73k £303.33k £188.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £32.91k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £231.41k £176.48k