Hanes ariannol MANCHESTER JEWISH SCHOOL FOR SPECIAL EDUCATION

Rhif yr elusen: 1140756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/12/2019 29/12/2020 29/12/2021 29/12/2022 29/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £683.74k £965.25k £959.22k £877.45k £822.24k
Cyfanswm gwariant £799.99k £985.50k £1.03m £996.04k £831.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £389.22k £111.54k N/A £800.68k £663.15k
Incwm o roddion a chymynroddion £130.27k £29.68k £833.20k £834.08k £797.87k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £126.01k £43.37k £24.36k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £318 £41 £1 £0 £1
Incwm - Arall £553.15k £935.53k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £29.68k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £751.31k £971.16k £1.01m £996.04k £824.96k
Gwariant - Ar godi arian £48.68k £14.33k £26.31k £0 £6.97k
Gwariant - Llywodraethu £2.50k £2.50k £1.20k £1.20k £1.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0