ymddiriedolwyr FRIENDS OF GARRICK GREEN
Rhif yr elusen: 1139753
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne May Moore | Cadeirydd | 04 October 2010 |
|
|
||||
Kelsey Bardwell | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Benjamin John King | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Anna Beatrice Iris Rump | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Helen Strowger | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Loretta Suzanne Elizabeth Harper | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Magdalena Siwiec | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Lynsey Clare Eagle | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Taylor | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Genevieve Penelope Gammage | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Michelle Louise Pink | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Corina Raluca Arsene | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Sharon Louise Lakey | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Colleen Girling | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Sarah Mary Louise Cunningham | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Jade Nicolette Mcdonald | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Katherine Jane Abel | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Hannah Jane Smalley | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Hannah Louise Hall | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Rebecca Louise Dewing | Ymddiriedolwr | 19 October 2010 |
|
|||||
Elizabeth Janet Banner | Ymddiriedolwr | 19 October 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.