Ymddiriedolwyr THE ROAD OPERATORS SAFETY COUNCIL

Rhif yr elusen: 1140150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN EDWARD HAYES MILLER Cadeirydd
Dim ar gofnod
John Alexander Burch Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Jane Cole Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Stephen Payne Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
James Carney Ymddiriedolwr 02 August 2023
Dim ar gofnod
Philip Charles Smith Ymddiriedolwr 02 August 2022
Dim ar gofnod
JOSEPH MACKIE OBE Ymddiriedolwr 30 November 2012
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER SEYMOUR HEAPS Ymddiriedolwr 30 November 2012
Dim ar gofnod