Hanes ariannol GLOBAL RELIEF INITIATIVE

Rhif yr elusen: 1139246
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2016 30/11/2017 30/11/2018 30/11/2019 30/11/2020
Cyfanswm Incwm Gros £67.68k £0 £25.00k £22.00k £0
Cyfanswm gwariant £11.84k £23 £41.10k £22.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A