Hanes ariannol THE FORGOTTEN ONES

Rhif yr elusen: 1139871
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2011 30/11/2012 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015
Cyfanswm Incwm Gros £700 £2.00k £5.40k £7.28k £6.54k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £5.02k £2.49k £7.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A