Hanes ariannol BEDONWELL JUNIOR SCHOOL PFA

Rhif yr elusen: 1140261
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/09/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £7.80k £20.61k £9.80k £14.16k £11.44k
Cyfanswm gwariant £2.28k £12.92k £3.27k £7.72k £4.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A