Hanes ariannol Chabad Israeli Centre
Rhif yr elusen: 1141046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.57k | £271.91k | £270.02k | £327.32k | £371.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.57k | £225.04k | £276.80k | £391.29k | £367.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.22k | £19.25k | £25.18k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.