Hanes ariannol KIDDY WINKS PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1143981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £191.10k £105.61k £118.30k £155.05k £168.33k
Cyfanswm gwariant £179.30k £140.28k £143.94k £148.62k £131.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £17.12k N/A £103.53k £142.17k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £164.62k £100.98k N/A N/A £154.20k