Hanes ariannol THE CHARLIE MORTIMER FUND

Rhif yr elusen: 1145715
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £6.78k £8.25k £3.48k £5.19k £2.06k
Cyfanswm gwariant £7.08k £366 £8.51k £205 £17.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A