ymddiriedolwyr CHINGFORD UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1141708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dapo Kotun | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Malcolm Allard | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
SANDRA MILLAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
David George Nursaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Duncan Frederick Creevy | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
KEVIN HAIGH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
HELEN HAIGH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.