Hanes ariannol CARERS CHOICE DGS

Rhif yr elusen: 1143325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £438.12k £354.29k £324.45k £345.52k £368.79k
Cyfanswm gwariant £450.24k £455.47k £363.28k £409.54k £471.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £345.52k £364.92k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A