Hanes ariannol BUXTED COMMUNITY HALL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1142116
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2014 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018
Cyfanswm Incwm Gros £283 £6.26k £11.48k £7.10k £58.54k
Cyfanswm gwariant £146 £1.29k £933 £6.15k £56.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0