Hanes ariannol ANGLIA RUSKIN STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1145952
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0