ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE FLAXMILL MALTINGS
Rhif yr elusen: 1144678
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN MOSLEY | Cadeirydd | 03 August 2011 |
|
|
||||
Clive Beer | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Fiona Lynne Fortune | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL PURSLOW | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|||||
THOMAS RICHARD BONELLA | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
PENELOPE ANNE WARD | Ymddiriedolwr | 03 August 2011 |
|
|||||
PETER ARNOLD DUNHILL | Ymddiriedolwr | 03 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.