Hanes ariannol SKEET HILL HOUSE MANAGEMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1143339
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017
Cyfanswm Incwm Gros £128.14k £156.03k £186.04k £191.77k £149.14k
Cyfanswm gwariant £146.48k £155.21k £186.54k £191.63k £181.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0