Hanes ariannol THE DARLINGTON ORDINARIATE

Rhif yr elusen: 1143592
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £41.11k £40.82k £44.07k £34.48k £28.26k
Cyfanswm gwariant £34.07k £32.34k £41.25k £35.84k £26.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A