Hanes ariannol BARTON UNDER NEEDWOOD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 502046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.51k £44.34k £55.00k £53.52k £55.61k
Cyfanswm gwariant £47.09k £48.87k £38.34k £73.75k £59.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £27.00k £5.60k N/A