Hanes ariannol COVENTRY SHRI SIDHI VINAYAGAR DEVASTHANAM

Rhif yr elusen: 1144183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £188.36k £119.34k £184.48k £221.75k £275.94k
Cyfanswm gwariant £147.73k £103.97k £150.30k £202.68k £211.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A