Hanes ariannol CHORLEY FITNESS

Rhif yr elusen: 1143706
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £142.46k £115.96k £114.49k £167.52k £137.36k
Cyfanswm gwariant £139.31k £138.91k £129.98k £153.91k £167.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A