Hanes ariannol SOUTH DEVON SINGERS

Rhif yr elusen: 1144469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.87k £10.49k £20.51k £24.95k £26.88k
Cyfanswm gwariant £25.21k £10.34k £19.54k £22.53k £25.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £560 £2.33k £1.23k