Hanes ariannol CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, DERBY

Rhif yr elusen: 502164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.36k £6.28k £4.74k £5.16k £10.49k
Cyfanswm gwariant £21.58k £13.24k £9.70k £16.08k £10.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A